Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Brok-Kristensen | 15.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Schilling | 15.05.2019 | 15.07.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Schilling | 03.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Brok-Kristensen | 15.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Nikolaj Nielsen | 15.05.2019 | 01.08.2022 | formand |
Marianne Edler von Eyben | 15.05.2019 | 03.08.2021 | bestyrelsesmedlem |