Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Færch | 20.05.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Færch | 16.05.2019 | 19.05.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjørn Opstrup Laursen | 16.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lygum | 16.01.2024 | formand |
Thomas Færch | 20.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Kruse Rasmussen | 12.02.2021 | 16.01.2024 | formand |
Jens Rytter | 03.02.2020 | 16.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Dalum | 20.05.2019 | 12.02.2021 | formand |
Thomas Birkedal | 20.05.2019 | 03.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Birkedal | 16.05.2019 | 19.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Færch | 16.05.2019 | 19.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Dalum | 16.05.2019 | 19.05.2019 | formand |