Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ROOF Management A/S (CVR 38990527) | NORMAL | 20.05.2019 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ROOF Management A/S (CVR 38990527) | NORMAL | 16.05.2019 | 19.05.2019 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gefion Group Holdco III A/S (CVR 55660018) | NORMAL | 11.11.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gefion Group Holdco II ApS (CVR 37779369) | 09.12.2021 | 11.11.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Gefion Group A/S (CVR 37042560) | 11.07.2019 | 09.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
ROOF Management A/S (CVR 38990527) | 16.05.2019 | 11.07.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
K/S GG Ørnesædevej Havdrup (CVR 42345067) | NORMAL | 29.04.2021 | 100,00% | 100,00% |