Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-02 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Hjemmeside: https://nomotec.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre transportmidler i.a.n. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@nomotec.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Legale ejere: Bk28 ApS, Tschiersch Engineering ApS, PLAC HOLDING ApS, Henrik Wendelboe, KØRVELL Holding ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Navne: Nomotec ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Reelle ejere: Klaus Brock, Ole Anker Tschiersch, Henrik Wendelboe, Per Lachenmeier, Kristian Bech Kørvell (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Stiftere: Tschiersch Engineering ApS, FAUST HOLDING NORDBORG ApS, EMKA Holding Nordborg ApS, Bk28 ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nomotec ApS. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-19 fjernes Bestyrelse: Ole Anker Tschiersch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Ole Anker Tschiersch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 Statstidende Dekret
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Ole Anker Tschiersch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Klaus Brock (direktør) (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-07-13 tilføjes Hjemmeside: https://nomotec.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nomotec.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Wendelboe (formand) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-02-14 fjernes Bestyrelse: Klaus Brock (formand) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Brock (formand) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-01 fjernes Bestyrelse: Brian Walter Faust (formand) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 67.500,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-02-15 tilføjes Legale ejere: Bk28 ApS, Tschiersch Engineering ApS, PLAC HOLDING ApS, Henrik Wendelboe, KØRVELL Holding ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-02-14 fjernes Legale ejere: Bk28 ApS, Tschiersch Engineering ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-04 tilføjes Legale ejere: Bk28 ApS, Tschiersch Engineering ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-04 fjernes Legale ejere: Nomotec ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-03 fjernes Legale ejere: Bk28 ApS, Tschiersch Engineering ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: Nomotec ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: EMKA Holding Nordborg ApS, FAUST HOLDING NORDBORG ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-15 tilføjes Reelle ejere: Klaus Brock, Ole Anker Tschiersch, Henrik Wendelboe, Per Lachenmeier, Kristian Bech Kørvell (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-02-14 fjernes Reelle ejere: Klaus Brock, Ole Anker Tschiersch (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-04 tilføjes Reelle ejere: Klaus Brock, Ole Anker Tschiersch (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-03 fjernes Reelle ejere: Klaus Brock, Ole Anker Tschiersch (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-01 fjernes Reelle ejere: Christian Foder, Brian Walter Faust (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-15 tilføjes Vedtægter: 2021-02-15 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Klaus Brock (direktør) (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Brian Walter Faust (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-31 fjernes Bestyrelse: Klaus Brock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Brian Walter Faust (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-10-21 fjernes Direktion: Klaus Brock (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Brock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-05-02 tilføjes Direktion: Klaus Brock (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2019-05-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle, producere og sælge transportmateriel samt drive virksomhed med investering i selskaber med erhvervsmæssig aktivitet og anden investering. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-02 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre transportmidler i.a.n. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Legale ejere: EMKA Holding Nordborg ApS, FAUST HOLDING NORDBORG ApS, Bk28 ApS, Tschiersch Engineering ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-05-02 tilføjes Navne: Nomotec ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Foder, Brian Walter Faust, Klaus Brock, Ole Anker Tschiersch (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Stiftere: Tschiersch Engineering ApS, FAUST HOLDING NORDBORG ApS, EMKA Holding Nordborg ApS, Bk28 ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2019-05-02 tilføjes Vedtægter: 2019-05-02 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)