Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Kaare-Andersen | 14.04.2021 | adm. dir |
Sine Egede Eskesen | 14.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Bache Marcus | 14.04.2021 | 31.03.2023 | direktør |
Søren Kaare-Andersen | 11.04.2019 | 13.04.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bodil Maria Rønn | 12.04.2024 | næstformand |
Sheela Maini Søgaard Christiansen | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dorrit Vanglo | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Roke Clausen | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marie Nipper | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Louise Gade | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Smedegaard | 11.04.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bodil Maria Rønn | 18.04.2023 | 11.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Peider Hofman-Bang | 11.04.2019 | 12.04.2024 | næstformand |
Anne Broeng | 11.04.2019 | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |