Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 50, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: Finance@Ocean7projects.com (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 tilføjes Legale ejere: RUP Holding ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-16 fjernes Legale ejere: First endavour invest Ltd, Djabba Holding ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-15 fjernes Legale ejere: RUP Holding ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-16 tilføjes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen, Daniel Kvist (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2022-05-15 fjernes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen, Daniel Kvist (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Hejl Hybel (næstformand) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Daniel Kvist (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: RUP Holding ApS, First endavour invest Ltd, Djabba Holding ApS, Ocean7 Holdings ApS, Global Seatrade invest 2 BV (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen, Daniel Kvist (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-04-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-31 fjernes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-03-20 tilføjes Reelle ejere: Stefan Nordby Petersen (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med brændstof til skibe i udenrigsfart derudover handel med smøreolier og associerede produkter til brug på handelsskibe. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Navne: Moxie Brokerage ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Stiftere: Ocean7 Holdings ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med Direktionen. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)