Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 21, 3. tv., 1722 København V (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Anders Friis (direktør) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-02 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: UNION FOREVER ApS, A. FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Navne: 30Lab IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Anders Friis, Michael Reibel Boesen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Stiftere: UNION FOREVER ApS, A. FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 21, 3. tv., 1722 København V (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skydebanegade 50, 2. th., 1709 København V (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skydebanegade 50, 2. th., 1709 København V (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-02-02 tilføjes Direktion: Anders Friis (direktør) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af IT-program (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-02 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Legale ejere: UNION FOREVER ApS, A. FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Navne: 30Lab IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Friis, Michael Reibel Boesen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Stiftere: UNION FOREVER ApS, A. FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Vedtægter: 2019-02-02 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-01)