Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Palmgren | 25.11.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Fisker Rathjen | 21.01.2019 | 25.11.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Henrik Thiesen Vibe | 21.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mehmet Kuyucuoglu | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Palmgren | 25.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Simon Fisker Rathjen | 25.11.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Pulcher Kristoffersen | 21.12.2023 | 18.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bo Palmgren | 20.12.2019 | 24.11.2020 | formand |
Lars Kristensen | 21.01.2019 | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Fisker Rathjen | 21.01.2019 | 24.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Cagdas Ozan Ates | 21.01.2019 | 20.12.2019 | formand |