Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Rathjen Invest ApS (CVR 38789597) | NORMAL | 12.07.2017 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
STEEN-RATHJEN INVEST ApS (CVR 30731972) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.07.2007 | 26.08.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
25062023 P/S (CVR 44482908) | NORMAL | 05.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
MFT Energy 2 ApS (CVR 39739623) | NORMAL | 04.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
MFT Energy 3 ApS (CVR 40247645) | NORMAL | 04.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
MFT Energy A/S (CVR 38175130) | NORMAL | 07.06.2022 | næstformand |
MFT Energy 1 ApS (CVR 40213066) | NORMAL | 25.11.2020 | formand |
MFT Energy Holding ApS (CVR 38174207) | NORMAL | 14.05.2020 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Henne Grunde ApS (CVR 41747897) | NORMAL | 08.10.2020 | 19.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
MFT Energy A/S (CVR 38175130) | NORMAL | 14.05.2020 | 06.06.2022 | formand |
MFT Energy 1 ApS (CVR 40213066) | NORMAL | 21.01.2019 | 24.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
ARK Holding ApS (CVR 39632462) | OPLØST EFTER FUSION | 08.06.2018 | 16.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
MFT Energy Holding ApS (CVR 38174207) | NORMAL | 01.04.2018 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
MFT Energy A/S (CVR 38175130) | NORMAL | 22.08.2017 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
STEEN-RATHJEN INVEST ApS (CVR 30731972) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.08.2011 | 26.08.2020 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
25062023 P/S (CVR 44482908) | NORMAL | 05.12.2023 | direktør |
Komplementarselskabet 25062023 ApS (CVR 44467631) | NORMAL | 30.11.2023 | direktør |
Komplementarselskabet 17032023 ApS (CVR 44077876) | NORMAL | 19.05.2023 | direktør |
MFT-E-A ApS (CVR 43746383) | NORMAL | 28.12.2022 | direktør |
Rathjen Invest ApS (CVR 38789597) | NORMAL | 12.07.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MFT Energy 1 ApS (CVR 40213066) | NORMAL | 21.01.2019 | 25.11.2020 | direktør |
MFT Energy A/S (CVR 38175130) | NORMAL | 19.12.2017 | 01.04.2018 | direktør |
MFT Energy Komplementaranpartsselskab (CVR 38174932) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.08.2017 | 22.06.2018 | direktør |
MFT Energy Holding ApS (CVR 38174207) | NORMAL | 22.08.2017 | 01.04.2018 | direktør |
STEEN-RATHJEN INVEST ApS (CVR 30731972) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.07.2007 | 24.08.2011 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Simon Fisker Rathjen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Simon Fisker Rathjen (antal: 16) | 12 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 75 % | 0 % | 19 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Simon Fisker Rathjen (antal: 35) | 13 | 10 | 10 | 2 |
Pct. | 37 % | 29 % | 29 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |