Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Revisor | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 69, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-22 tilføjes Direktion: Mads Dam Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-22 fjernes Direktion: Bünyamin Simsek (direktør) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-22 tilføjes Reelle ejere: Lars-Erik Mors Larsen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-21 fjernes Reelle ejere: Lars-Erik Mors Larsen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-11-21 tilføjes Direktion: Bünyamin Simsek (direktør) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-11-21 fjernes Direktion: Søren Hampen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-05-03 tilføjes Direktion: Lars-Erik Mors Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-03 tilføjes Legale ejere: Kongensgade Holding ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: NS Estate Holding ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-03 tilføjes Navne: Kongensgade 88-90 Komplementar ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-02 fjernes Navne: NS Estate 7 Komplementar ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-03 tilføjes Reelle ejere: Lars-Erik Mors Larsen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2022-05-03 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen, Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-05-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-03 tilføjes Vedtægter: 2022-05-03 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-01-06 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-01-05 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-11-23 tilføjes Legale ejere: NS Estate Holding ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-11-23 fjernes Legale ejere: GAS Holding ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-23 tilføjes Navne: NS Estate 7 Komplementar ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-11-22 fjernes Navne: Projektselskabet 2001 Komplementar ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-23 tilføjes Vedtægter: 2021-11-23 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-24 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-07-23 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-02-23 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-02-22 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 46, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-03-27 tilføjes Navne: Projektselskabet 2001 Komplementar ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-03-26 fjernes Navne: Gas Risskov Komplementar ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-27 tilføjes Vedtægter: 2020-03-27 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-10-04 tilføjes Navne: Gas Risskov Komplementar ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-10-03 fjernes Navne: Komplementarselskabet GAS IV A Aps (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-04 tilføjes Vedtægter: 2019-10-04 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Søren Hampen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen, Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Bastian Viggo Buus Horsbøl, Clara Johanne Buus Horsbøl (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-06-30 fjernes Direktion: Peter Skaaning Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 46, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-01-25 tilføjes Direktion: Peter Skaaning Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-01-25 tilføjes Formål: at eje andele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed samt virke som komplementar for et partnerselskab. (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-25 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Legale ejere: GAS Holding ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Navne: Komplementarselskabet GAS IV A Aps (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-01-25 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen, Bastian Viggo Buus Horsbøl, Clara Johanne Buus Horsbøl (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-01-25 tilføjes Stiftere: GAS Holding ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Vedtægter: 2019-01-25 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-25)