Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Dam Jensen | 22.03.2024 | direktør |
Lars-Erik Mors Larsen | 03.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bünyamin Simsek | 21.11.2023 | 22.03.2024 | direktør |
Søren Hampen Kristensen | 01.07.2019 | 21.11.2023 | direktør |
Peter Skaaning Jørgensen | 25.01.2019 | 30.06.2019 | direktør |