Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hjemmeside | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjernedevej 44, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 5, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-11-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-08 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 5, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 3, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 tilføjes Legale ejere: MRIH Holding ApS, Bøgelund Mortensen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-11-02 fjernes Legale ejere: MORE Consulting Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-10-22 tilføjes Legale ejere: MORE Consulting Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-10-22 fjernes Legale ejere: Jon Bøgelund Mortensen, Morten Reinholdt Ibsen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-28 tilføjes Navne: More Consulting ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-27 fjernes Navne: More Consulting IVS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-16 tilføjes Hjemmeside: www.more-consulting.dk (offentliggjort 2020-02-16)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Jon Bøgelund Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: Jon Bøgelund Mortensen, Morten Reinholdt Ibsen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-07-30 fjernes Legale ejere: Morten Reinholdt Ibsen (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Reelle ejere: Jon Bøgelund Mortensen (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 3, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Morten Reinholdt Ibsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og konsulent aktiviteter (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Morten Reinholdt Ibsen (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2018-12-17 tilføjes Navne: More Consulting IVS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Morten Reinholdt Ibsen (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Stiftere: Morten Reinholdt Ibsen (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-17)