Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bøgelund Mortensen Holding ApS (CVR 42154407) | NORMAL | 03.11.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
MRIH Holding ApS (CVR 42154393) | NORMAL | 03.11.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MORE Consulting Holding ApS (CVR 41814195) | 22.10.2020 | 02.11.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Morten Reinholdt Ibsen | 31.07.2019 | 22.10.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jon Bøgelund Mortensen | 31.07.2019 | 22.10.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Morten Reinholdt Ibsen | 17.12.2018 | 30.07.2019 | 100,00% | 100,00 % |