Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Brichmann | 01.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Victor Krogh | 20.11.2019 | 01.12.2022 | direktør |
Carsten Viggo Bæk | 05.12.2018 | 20.11.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maj Louise Blach | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brichmann | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Leo Thylander | 05.12.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Rosendahl | 01.12.2022 | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Victor Krogh | 01.07.2019 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Køhn | 05.12.2018 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nils Thygesen | 05.12.2018 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Solveig Birte Rannje | 05.12.2018 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |