Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AMALIEGADE 12 ApS (CVR 36470607) | NORMAL | 17.12.2014 |
CVB Invest ApS (CVR 24227944) | NORMAL | 19.08.1999 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 29. JUNI 1999 ApS (CVR 21850373) | TVANGSOPLØST | 29.06.1999 | 17.06.2005 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Advokat Carsten Viggo Bæk (CVR 20482184) | 01.10.1997 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Football Business Development ApS (CVR 41217650) | NORMAL | 22.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Silva Baltica 1 ApS (CVR 41366559) | NORMAL | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
TG Vesterbrogade 107 A/S (CVR 38708848) | NORMAL | 02.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 1. maj 2019 (CVR 40453695) | NORMAL | 15.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET AF 1. 11. 2006 (CVR 28669488) | NORMAL | 25.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
KCC BYG A/S (CVR 30176332) | NORMAL | 22.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB (CVR 29825408) | NORMAL | 13.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Simpel Kredit A/S (CVR 39650517) | NORMAL | 30.11.2021 | 06.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
TG Sydmarken 5 Holding A/S (CVR 39386836) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.2020 | 18.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET SYDMARKEN 5 A/S (CVR 19671577) | NORMAL | 02.11.2020 | 19.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
TG Partners VII Holding P/S (CVR 41726814) | NORMAL | 28.09.2020 | 23.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
TGP VII 2 P/S (CVR 41737263) | NORMAL | 28.09.2020 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
SOPHIENBERG GRUPPEN A/S (CVR 30283708) | NORMAL | 15.08.2020 | 18.05.2021 | næstformand |
Sophienberg Gruppen Holding ApS (CVR 41601094) | NORMAL | 10.08.2020 | 18.05.2021 | næstformand |
Norse Property Management A/S (CVR 41481188) | NORMAL | 01.07.2020 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
STRANDGADE 108 ApS (CVR 34472688) | NORMAL | 28.02.2020 | 05.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
108 HoldCo ApS (CVR 36912731) | NORMAL | 28.02.2020 | 05.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thylander Gruppen A/S (CVR 34800782) | NORMAL | 30.04.2019 | 31.05.2021 | næstformand |
TG PARTNERS II P/S (CVR 34210578) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.02.2019 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET SYDMARKEN 5 A/S (CVR 19671577) | NORMAL | 22.03.2018 | 28.12.2018 | formand |
TG Sydmarken 5 Holding A/S (CVR 39386836) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.03.2018 | 28.12.2018 | formand |
TG Hauser Plads 28-32 P/S (CVR 37427357) | NORMAL | 02.02.2018 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
TG HG21LG22 ApS (CVR 30277066) | NORMAL | 02.01.2018 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
TANK INVEST ApS (CVR 30689739) | NORMAL | 02.01.2018 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Havnegade Invest ApS (CVR 36691085) | NORMAL | 02.01.2018 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
TG Nygårdsvej ApS (CVR 26139252) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.10.2017 | 28.12.2018 | formand |
TG Nygårdsvej Holding A/S (CVR 38951475) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.09.2017 | 28.12.2018 | formand |
TG Vesterbrogade 107 A/S (CVR 38708848) | NORMAL | 30.05.2017 | 28.12.2018 | formand |
DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 Holding ApS (CVR 31486920) | NORMAL | 31.03.2017 | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS (CVR 31487005) | NORMAL | 31.03.2017 | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
DK Resi Lunah ApS (CVR 38430491) | NORMAL | 15.02.2017 | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Esplanadens Ejendomsselskab P/S (CVR 37837199) | NORMAL | 29.06.2016 | 25.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
ESBJERG STORCENTER A/S (CVR 14226486) | NORMAL | 18.12.2015 | 11.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET AF 19.12.2014 KOMPLEMENTAR ApS (CVR 36469447) | NORMAL | 19.12.2014 | 16.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET AF 19.12.2014 P/S (CVR 36470496) | NORMAL | 19.12.2014 | 16.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
SOPHIENBERG GRUPPEN A/S (CVR 30283708) | NORMAL | 10.10.2014 | 14.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
TG PARTNERS Fem K/S (CVR 35403701) | SLETTET | 16.07.2013 | 08.10.2016 | bestyrelse |
TG PARTNERS IV P/S (CVR 35403698) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.07.2013 | 05.03.2014 | bestyrelse |
Thylander Gruppen A/S (CVR 34800782) | NORMAL | 26.11.2012 | 07.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
I/S BRENTWOOD MANAGEMENT (CVR 34800219) | NORMAL | 19.09.2012 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Heimstaden Residential I Holding A/S (CVR 34610940) | NORMAL | 05.07.2012 | 09.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Heimstaden Residential I ApS (CVR 34611025) | NORMAL | 05.07.2012 | 09.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
K/S STRANDVEJEN 195-199 (CVR 31363179) | NORMAL | 29.06.2012 | 09.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
ApS AF 23.6.2003 (CVR 27220894) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.11.2007 | 31.12.2010 | bestyrelse |
THYLANDER CAPITAL A/S (CVR 31059380) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.11.2007 | 16.12.2011 | bestyrelse |
VLCC II K/S (CVR 30578856) | SLETTET | 27.08.2007 | 02.05.2008 | bestyrelse |
ApS AF 28.6.2007 (CVR 30552598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.06.2007 | 30.06.2009 | bestyrelse |
ApS AF 22.6.2007 (CVR 30689232) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.06.2007 | 30.06.2009 | bestyrelse |
TEE CEE HOLDING A/S (CVR 30513142) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.06.2007 | 15.06.2012 | bestyrelse |
FREDERIKSBORGGADE 38 A/S (CVR 30612213) | NORMAL | 14.06.2007 | 15.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
TGP F ApS (CVR 30617290) | NORMAL | 14.06.2007 | 31.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
VPH HOLDING A/S (CVR 29403716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.04.2007 | 01.05.2013 | bestyrelse |
EI INVEST - BERLIN I ApS (CVR 28521189) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.04.2007 | 08.06.2018 | bestyrelse |
A/S AF 10. MAJ 2006 (CVR 29530858) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.03.2007 | 01.05.2013 | bestyrelse |
ApS AF 15.9.1984 (CVR 75389418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.03.2007 | 30.06.2009 | bestyrelse |
K/S AF 22.12.2006 (CVR 30237536) | SLETTET | 22.12.2006 | 17.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kuntkes Group ApS (CVR 24984184) | NORMAL | 10.06.2004 | 29.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
SPS LEASING ApS (CVR 25102274) | NORMAL | 30.11.2000 | 27.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Excelsis ApS (CVR 42103020) | NORMAL | 25.05.2021 | adm. dir |
Aktieselskabet af 1. maj 2019 (CVR 40453695) | NORMAL | 15.04.2019 | direktør |
GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB (CVR 29825408) | NORMAL | 22.03.2019 | direktør |
TG Vesterbrogade 107 A/S (CVR 38708848) | NORMAL | 28.12.2018 | direktør |
INVESTERINGSSELSKABET AF 8. MAJ ApS (CVR 24236005) | NORMAL | 20.03.2017 | direktør |
AMALIEGADE 12 ApS (CVR 36470607) | NORMAL | 17.12.2014 | adm. dir |
KOMPLEMENTARAKTIESELSKABET AF 1. 11. 2006 (CVR 28669488) | NORMAL | 08.11.2006 | direktør |
SPS LEASING ApS (CVR 25102274) | NORMAL | 22.12.1999 | direktør |
CVB Invest ApS (CVR 24227944) | NORMAL | 19.08.1999 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K/S AF 22.12.2006 (CVR 30237536) | SLETTET | 17.08.2020 | 31.08.2022 | direktør |
KOLDING EJENDOMSINVEST HOLDING ApS (CVR 24259188) | NORMAL | 03.01.2020 | 19.11.2020 | direktør |
KOLDING EJENDOMSINVEST A/S (CVR 24259196) | NORMAL | 03.01.2020 | 19.11.2020 | direktør |
Skovshoved Pynten P/S (CVR 40517693) | NORMAL | 14.05.2019 | 20.11.2019 | direktør |
Skovshoved Pynten Holding P/S (CVR 40514546) | NORMAL | 13.05.2019 | 20.11.2019 | direktør |
Komplementarselskabet S272 ApS (CVR 40507418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.05.2019 | 01.07.2020 | direktør |
TG Sydmarken 5 Holding A/S (CVR 39386836) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2018 | 18.09.2023 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET SYDMARKEN 5 A/S (CVR 19671577) | NORMAL | 28.12.2018 | 19.02.2021 | direktør |
TG Nygårdsvej ApS (CVR 26139252) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2018 | 16.08.2019 | direktør |
TG Nygårdsvej Holding A/S (CVR 38951475) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2018 | 16.08.2019 | direktør |
TGPVI LH P/S (CVR 40071288) | NORMAL | 06.12.2018 | 20.11.2019 | direktør |
TGPVI LH Holding P/S (CVR 40070656) | NORMAL | 05.12.2018 | 20.11.2019 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET LYNGBY HOVEDGADE 78 ApS (CVR 27237584) | NORMAL | 01.10.2018 | 29.11.2019 | direktør |
TG/CBC Lyngby Hovedgade ApS (CVR 39829797) | NORMAL | 23.08.2018 | 29.11.2019 | direktør |
ApS PSE NR. 487 (CVR 81656428) | NORMAL | 01.05.2018 | 19.11.2020 | direktør |
A.D. BURCHARTHS VEJ HOLDING ApS (CVR 36066253) | NORMAL | 04.04.2018 | 19.11.2020 | direktør |
A.D. BURCHARTHS VEJ ApS (CVR 36066342) | NORMAL | 04.04.2018 | 19.11.2020 | direktør |
Lyksborgvej, Holstebro ApS (CVR 37701467) | NORMAL | 04.04.2018 | 19.11.2020 | direktør |
Købmagergården, Fredericia ApS (CVR 38009265) | NORMAL | 04.04.2018 | 19.11.2020 | direktør |
Fjordhaven, Horsens ApS (CVR 38009451) | NORMAL | 04.04.2018 | 19.11.2020 | direktør |
TG Hauser Plads 28-32 P/S (CVR 37427357) | NORMAL | 02.02.2018 | 29.11.2019 | direktør |
TG HG21LG22 ApS (CVR 30277066) | NORMAL | 02.01.2018 | 29.11.2019 | direktør |
TANK INVEST ApS (CVR 30689739) | NORMAL | 02.01.2018 | 29.11.2019 | direktør |
Havnegade Invest ApS (CVR 36691085) | NORMAL | 02.01.2018 | 29.11.2019 | direktør |
Komplementarselskabet TGP VI Holding ApS (CVR 39174669) | NORMAL | 19.12.2017 | 29.11.2019 | adm. dir |
Komplementarselskabet TGP VI ApS (CVR 39175762) | NORMAL | 19.12.2017 | 29.11.2019 | adm. dir |
TG Partners VI P/S Holding (CVR 39177234) | NORMAL | 19.12.2017 | 20.11.2019 | direktør |
TG Partners VI P/S (CVR 39177757) | NORMAL | 19.12.2017 | 20.11.2019 | direktør |
DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 Holding ApS (CVR 31486920) | NORMAL | 31.03.2017 | 07.03.2018 | direktør |
DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS (CVR 31487005) | NORMAL | 31.03.2017 | 07.03.2018 | direktør |
DK Resi Propco Åboulevard 48 ApS (CVR 28849362) | NORMAL | 01.03.2017 | 07.03.2018 | direktør |
DK Resi Lunah ApS (CVR 38430491) | NORMAL | 15.02.2017 | 07.03.2018 | direktør |
Danske Boligejendomme P/S (CVR 38421069) | NORMAL | 02.02.2017 | 19.11.2020 | direktør |
Danske Boligejendomme Komplementar ApS (CVR 38417134) | NORMAL | 01.02.2017 | 19.11.2020 | direktør |
Power Hall A/S (CVR 38319876) | NORMAL | 21.12.2016 | 09.06.2021 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet Munken (CVR 11826318) | NORMAL | 12.10.2016 | 26.11.2019 | direktør |
Ejendoms-Partnerselskabet Søborg Huse (CVR 12940912) | NORMAL | 12.10.2016 | 26.11.2019 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg (CVR 19716112) | NORMAL | 12.10.2016 | 26.11.2019 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet C.F. Richsvej 99-101 (CVR 19716414) | NORMAL | 12.10.2016 | 26.11.2019 | direktør |
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse (CVR 25136411) | NORMAL | 12.10.2016 | 26.11.2019 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken (CVR 64044117) | NORMAL | 12.10.2016 | 26.11.2019 | direktør |
Komplementarselskabet af 14. april 2016 ApS (CVR 37609536) | NORMAL | 12.10.2016 | 26.11.2019 | direktør |
TG BERLIN I ApS (CVR 28312318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.10.2016 | 09.06.2021 | direktør |
Esplanadens Komplementarselskab ApS (CVR 37836877) | NORMAL | 29.06.2016 | 25.11.2019 | adm. dir |
Esplanadens Ejendomsselskab P/S (CVR 37837199) | NORMAL | 29.06.2016 | 25.11.2019 | direktør |
ESBJERG STORCENTER A/S (CVR 14226486) | NORMAL | 18.12.2015 | 11.06.2024 | adm. dir |
DK Resi Lunah Propco ApS (CVR 36931825) | NORMAL | 23.06.2015 | 07.03.2018 | direktør |
DK Resi Lunah II ApS (CVR 36929138) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.06.2015 | 07.03.2018 | adm. dir |
TG KIGKURREN ApS (CVR 11371086) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.02.2014 | 03.01.2018 | adm. dir |
TG Transaction Management ApS (CVR 35403280) | NORMAL | 16.07.2013 | 12.11.2019 | direktør |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET TG PARTNERS IV (CVR 35403272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.07.2013 | 08.12.2016 | direktion |
TG PARTNERS IV P/S (CVR 35403698) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.07.2013 | 30.11.2016 | direktion |
Thylander Gruppen A/S (CVR 34800782) | NORMAL | 26.11.2012 | 30.04.2019 | direktør |
I/S BRENTWOOD MANAGEMENT (CVR 34800219) | NORMAL | 19.09.2012 | 09.06.2021 | adm. dir |
Heimstaden Residential I Holding A/S (CVR 34610940) | NORMAL | 05.07.2012 | 08.01.2019 | adm. dir |
Heimstaden Residential I ApS (CVR 34611025) | NORMAL | 05.07.2012 | 08.01.2019 | adm. dir |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET STRANDVEJEN 195-199 (CVR 31333784) | NORMAL | 28.06.2012 | 09.07.2021 | direktør |
OLE SUHRS GADE 13-15 P/S (CVR 34350671) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.02.2012 | 30.12.2016 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET TG PARTNERS II ApS (CVR 34204241) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.12.2011 | 09.06.2021 | direktør |
TG PARTNERS II P/S (CVR 34210578) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.12.2011 | 07.02.2019 | direktør |
TG PARTNERS H1 A/S (CVR 33765908) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.06.2011 | 31.05.2018 | adm. dir |
TG PARTNERS H2 A/S (CVR 33765924) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.06.2011 | 31.05.2018 | adm. dir |
ONSGAARDEN ApS (CVR 33158270) | NORMAL | 21.09.2010 | 30.12.2016 | direktør |
TGP B ApS (CVR 33157827) | NORMAL | 20.09.2010 | 30.12.2016 | direktør |
DR. TVÆRGADE 8 P/S (CVR 30345983) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.09.2010 | 30.12.2016 | direktion |
CHRISTIANSHAVNS KANAL 4 ApS (CVR 15157941) | NORMAL | 15.09.2010 | 30.12.2016 | direktør |
K/S CHRISTIANSHAVNS KANAL 4 (CVR 17143107) | NORMAL | 15.09.2010 | 30.12.2016 | direktør |
K/S AF 1. AUGUST 2010 (CVR 33145446) | SLETTET | 23.08.2010 | 01.02.2017 | direktion |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 1. AUGUST 2010 (CVR 33144954) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.08.2010 | 30.06.2016 | direktion |
TGP F ApS (CVR 30617290) | NORMAL | 31.03.2010 | 30.12.2016 | direktør |
PPLUS Re Capital A/S (CVR 31754941) | NORMAL | 11.09.2008 | 30.12.2016 | direktør |
TG PARTNERS HOLDING A/S (CVR 31754925) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.09.2008 | 21.06.2011 | direktion |
THYLANDER CAPITAL A/S (CVR 31059380) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.08.2008 | 16.12.2011 | adm. dir |
K/S STRANDVEJEN 195-199 (CVR 31363179) | NORMAL | 28.03.2008 | 29.06.2012 | direktør |
THYLANDER MALEHÅNDVÆRK ApS (CVR 30832310) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.09.2007 | 01.03.2010 | direktion |
ApS AF 28.6.2007 (CVR 30552598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.06.2007 | 01.03.2011 | adm. dir |
ApS AF 22.6.2007 (CVR 30689232) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.06.2007 | 01.03.2011 | adm. dir |
TEE CEE HOLDING A/S (CVR 30513142) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.06.2007 | 15.06.2012 | adm. dir |
FREDERIKSBORGGADE 38 A/S (CVR 30612213) | NORMAL | 14.06.2007 | 15.05.2013 | adm. dir |
ApS AF 15.9.1984 (CVR 75389418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.03.2007 | 31.12.2010 | direktion |
KCC BYG A/S (CVR 30176332) | NORMAL | 22.12.2006 | 01.09.2023 | direktør |
TG BERLIN I ApS (CVR 28312318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.12.2006 | 01.05.2013 | direktør |
VP HAMBORG I ApS (CVR 29795827) | NORMAL | 07.12.2006 | 30.01.2007 | direktør |
VP HAMBORG II ApS (CVR 29795835) | NORMAL | 07.12.2006 | 30.01.2007 | direktør |
VPH HOLDING A/S (CVR 29403716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.11.2006 | 01.05.2013 | direktion |
A/S AF 10. MAJ 2006 (CVR 29530858) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.11.2006 | 01.05.2013 | direktion |
THYLANDER & COMPANY ApS (CVR 28898282) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2006 | 01.05.2013 | direktion |
Thylander Gruppen Holding A/S (CVR 12498683) | NORMAL | 01.11.2006 | 01.05.2013 | direktør |
ApS AF 23.6.2003 (CVR 27220894) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2006 | 31.12.2010 | direktion |
INVESTERINGSSELSKABET AF 8. MAJ ApS (CVR 24236005) | NORMAL | 16.09.1999 | 11.05.2005 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Viggo Bæk | 0 % | 0 % | 0 % | 0,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carsten Viggo Bæk (antal: 132) | 92 | 2 | 28 | 10 |
Pct. | 70 % | 2 % | 21 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Viggo Bæk (antal: 213) | 58 | 99 | 35 | 21 |
Pct. | 27 % | 46 % | 16 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
ApS AF 28.6.2007 (CVR 30552598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-01 | 2011-06-28 | likvidator |
ApS AF 22.6.2007 (CVR 30689232) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-03-01 | 2011-06-26 | likvidator |
ApS AF 23.6.2003 (CVR 27220894) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-12-31 | 2011-05-25 | likvidator |
TG PARTNERS H1 A/S (CVR 33765908) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-05-31 | 2018-12-19 | likvidator |
TEE CEE HOLDING A/S (CVR 30513142) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-06-15 | 2012-11-09 | likvidator |
TG KIGKURREN ApS (CVR 11371086) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-01-03 | 2019-01-28 | likvidator |
TG PARTNERS H2 A/S (CVR 33765924) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-05-31 | 2018-12-19 | likvidator |
LDC HOLDING A/S (CVR 29399549) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-06-01 | 2009-12-08 | likvidator |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET GENTOFTE CENTRUM (CVR 28515421) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-06-30 | 2009-12-08 | likvidator |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERSBORG EJENDOMSSELSKAB (CVR 21075906) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-06-30 | 2009-12-08 | likvidator |
TG PARTNERS IV P/S (CVR 35403698) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-11-30 | 2017-05-29 | likvidator |
K/S GENTOFTE CENTRUM (CVR 28679637) | SLETTET | 2009-06-30 | 2009-12-17 | likvidator |
A/S AF 10. MAJ 2006 (CVR 29530858) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-08-22 | 2014-01-30 | likvidator |
ApS AF 15.9.1984 (CVR 75389418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-12-31 | 2011-05-25 | likvidator |
THYLANDER CAPITAL A/S (CVR 31059380) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-12-16 | 2012-04-01 | likvidator |
VPH HOLDING A/S (CVR 29403716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-08-22 | 2013-12-09 | likvidator |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET TG PARTNERS IV (CVR 35403272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-12-08 | 2018-02-28 | likvidator |