Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Sommer | 30.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Olsson | 31.01.2022 | 30.09.2022 | direktør |
William Kanta | 01.03.2021 | 31.01.2022 | direktør |
Poul Konrad Beck | 09.10.2019 | 01.03.2021 | direktør |
René Birch | 18.12.2018 | 01.03.2021 | direktør |
Peter Skaaning Jørgensen | 27.11.2018 | 18.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Birch | 18.12.2018 | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Dahlmann Birch | 18.12.2018 | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 18.12.2018 | 09.10.2019 | formand |
Gitte Buus Jensen | 27.11.2018 | 18.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Horsbøl | 27.11.2018 | 18.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skaaning Jørgensen | 27.11.2018 | 18.12.2018 | bestyrelsesmedlem |