Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Kraka Economics ApS (CVR 41017902) | NORMAL | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
GOOD FOOD GROUP A/S (CVR 54664028) | NORMAL | 15.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
MIE5 Datterholding 6 ApS (CVR 40044183) | NORMAL | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Fonden LDE 3 GP (CVR 36907231) | NORMAL | 27.06.2022 | formand |
FONDEN MAJ INVEST EQUITY GENERAL PARTNER (CVR 33870337) | NORMAL | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
GERDA OG VICTOR B. STRANDS FOND/TOMS GRUPPENS FOND (CVR 56851011) | NORMAL | 18.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
TOPDANMARK A/S (CVR 78040017) | NORMAL | 12.04.2018 | næstformand |
TOPDANMARK FORSIKRING A/S (CVR 78416114) | NORMAL | 12.04.2018 | næstformand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ICOTERA A/S (CVR 33860625) | NORMAL | 20.11.2023 | 04.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fonden MIE 6 GP (CVR 43279246) | NORMAL | 04.05.2022 | 31.03.2023 | formand |
GERDA OG VICTOR B. STRAND HOLDING A/S (CVR 35043055) | NORMAL | 18.03.2022 | 25.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
BLUE OCEAN ROBOTICS ApS (CVR 34885478) | NORMAL | 17.09.2021 | 26.06.2024 | formand |
BLUE OCEAN ROBOTICS HOLDING ApS (CVR 36022418) | NORMAL | 17.09.2021 | 26.06.2024 | formand |
STICKS 'N' SUSHI A/S (CVR 73342619) | NORMAL | 02.09.2019 | 16.02.2024 | formand |
STICKS 'N' SUSHI HOLDING A/S (CVR 32838502) | NORMAL | 02.09.2019 | 16.02.2024 | formand |
TDC NET A/S (CVR 40075267) | NORMAL | 02.05.2019 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nuuday A/S (CVR 40075291) | NORMAL | 02.05.2019 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 24. juni 2019 (CVR 37523682) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.05.2017 | 10.07.2019 | formand |
TOPDANMARK A/S (CVR 78040017) | NORMAL | 07.04.2016 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
TOPDANMARK FORSIKRING A/S (CVR 78416114) | NORMAL | 07.04.2016 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
FDM TRAVEL A/S (CVR 26194210) | NORMAL | 03.09.2015 | 31.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
25syv A/S (CVR 30897765) | NORMAL | 01.07.2014 | 13.03.2019 | formand |
25syv Group A/S (CVR 30556372) | NORMAL | 01.06.2014 | 13.03.2019 | formand |
K/S YOHDEN HALL (CVR 30824903) | NORMAL | 19.04.2012 | 03.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
CULTOURS ApS (CVR 12448643) | NORMAL | 31.05.2010 | 06.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
KINO.DK A/S (CVR 31878020) | NORMAL | 20.11.2008 | 20.12.2010 | formand |
TRAVEL HOUSE GROUP A/S (CVR 89969328) | NORMAL | 23.06.2006 | 28.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Mietra GP ApS (CVR 44344696) | NORMAL | 02.10.2023 | direktør |
MIE5 Holding 6 ApS (CVR 39973774) | NORMAL | 30.06.2022 | direktør |
MAJ INVEST EQUITY A/S (CVR 28716648) | NORMAL | 30.03.2022 | direktør |
FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S (CVR 28295499) | NORMAL | 30.03.2022 | direktør |
MAJ INVEST HOLDING A/S (CVR 28295480) | NORMAL | 30.03.2022 | direktør |
MOMA Capital ApS (CVR 43039253) | NORMAL | 07.02.2022 | direktør |
PE Minorities GP ApS (CVR 42784427) | NORMAL | 25.10.2021 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MIE4 HOLDING 2 ApS (CVR 35247955) | NORMAL | 09.09.2022 | 16.02.2024 | direktør |
TDC Holding A/S (CVR 14773908) | NORMAL | 01.07.2013 | 01.11.2021 | direktør |
DANSKE LICENS SPIL A/S (CVR 33034474) | NORMAL | 01.12.2010 | 28.05.2013 | adm. dir |
YOHDEN HALL KOMPLEMENTAR ApS (CVR 30824911) | NORMAL | 27.11.2008 | 03.10.2012 | direktør |
DANSK REKLAME FILM A/S (CVR 89632714) | NORMAL | 01.06.2006 | 07.12.2010 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Aaløse | 0 % | 2,04 % | 2,04 % | 2,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Aaløse (antal: 49) | 42 | 1 | 0 | 6 |
Pct. | 86 % | 2 % | 0 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Aaløse (antal: 54) | 27 | 12 | 14 | 1 |
Pct. | 50 % | 22 % | 26 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |