Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 5, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 5, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-10-19 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-16 tilføjes Direktion: Martin Knifström Gjessing (direktør) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Martin Knifström Gjessing (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller alle direktørerne i forening (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-04 tilføjes Binavne: Foreningskonsulenter ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 fjernes Binavne: Foreningskonsulenter IVS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 tilføjes Navne: Foreningskonsulenterne ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-02 fjernes Navne: Foreningskonsulenterne IVS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 tilføjes Vedtægter: 2019-06-03 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500,00 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-04-25 tilføjes Legale ejere: CAVE ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 fjernes Legale ejere: Martin Knifström Gjessing, Allan Warner (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 tilføjes Reelle ejere: Martin Knifström Gjessing, Jens Christian Dreyer, Allan Warner (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-24 fjernes Reelle ejere: Martin Knifström Gjessing, Allan Warner (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-26 tilføjes Legale ejere: Martin Knifström Gjessing, Allan Warner, Gjessing Invest IVS, Allan Warner Holding ApS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-03-26 fjernes Legale ejere: Solin Holding ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 fjernes Legale ejere: Gjessing Invest IVS, Allan Warner Holding ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-26 tilføjes Reelle ejere: Martin Knifström Gjessing, Allan Warner (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-03-25 fjernes Reelle ejere: Martin Knifström Gjessing, Allan Warner (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-03-25 fjernes Direktion: Thomas Rolin (direktør) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 5, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-11-01 tilføjes Binavne: Foreningskonsulenter IVS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Thomas Rolin (direktør) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Gjessing Invest IVS, Allan Warner Holding ApS, Solin Holding ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-01 tilføjes Navne: Foreningskonsulenterne IVS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Knifström Gjessing, Allan Warner (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Stiftere: Solin Holding ApS, Gjessing Invest IVS, Allan Warner Holding ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2019-03-30)
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)