Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Warner | 16.10.2020 | adm. dir |
Martin Knifström Gjessing | 16.10.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Warner | 01.11.2018 | 07.10.2020 | adm. dir |
Martin Knifström Gjessing | 01.11.2018 | 07.10.2020 | direktør |
Thomas Rolin | 01.11.2018 | 25.03.2019 | direktør |