Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydkajen 21, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-19 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-19 fjernes Navne: L. C. APPELBERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-19 fjernes Direktion: Lars Christian Appelberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 fjernes Revisor: GAM REVISION ApS v/reg.rev. Sven-Aage Gam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydkajen 21, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkealle 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiel virksomhed, herunder at indgå kontrakter på de finansielle markeder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-10 tilføjes Vedtægter: 2000-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-22 fjernes Direktion: Maureen Sylvia Appelberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-03-26 tilføjes Bestyrelse: Maureen Sylvia Appelberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Appelberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Direktion: Maureen Sylvia Appelberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 fjernes Bestyrelse: Tom Zehngraff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 fjernes Bestyrelse: Maureen Sylvia Appelberg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 fjernes Revisor: Reg. revisor Bjørn Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkealle 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-04-01 tilføjes Bestyrelse: Maureen Sylvia Appelberg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-01 tilføjes Direktion: Lars Christian Appelberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-04-01 tilføjes Navne: L. C. APPELBERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-01 tilføjes Revisor: Reg. revisor Bjørn Jørgensen, GAM REVISION ApS v/reg.rev. Sven-Aage Gam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)