Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Landgreven 3, st. th., 1301 København K (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Direktion: Karl Oskar Bård (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-18 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-06-22 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Legale ejere: Hobbyfilm Stockholm AB (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Navne: Hobby Creative Group Copenhagen ApS (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Reelle ejere: Karl Oskar Bård (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Stiftere: Hobbyfilm Stockholm AB (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landgreven 3, st. th., 1301 København K (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrkøb 7, st., 1166 København K (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-08 tilføjes Direktion: Karl Oskar Bård (direktør) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-12-08 fjernes Direktion: Karl Oskar Bård (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-06-22 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-06-21 tilføjes Direktion: Karl Oskar Bård (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2022-05-02 fjernes Direktion: Karl Oskar Bård (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 fjernes Reelle ejere: Karl Oskar Bård (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Direktion: Karl Oskar Bård (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Anne Sophie Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Anne Sophie Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2020-10-01 fjernes Direktion: Thomas Arthur Rickard (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Karl Oskar Bård (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Arthur Rickard (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Karl Oskar Bård (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2020-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrkøb 7, st., 1166 København K (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2020-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Landgreven 3, st. th., 1301 København K (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landgreven 3, st. th., 1301 København K (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2018-09-18 tilføjes Direktion: Thomas Arthur Rickard (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at reklame-, film- og tv-produktion samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-18 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Legale ejere: Hobbyfilm Stockholm AB (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Navne: Hobby Creative Group Copenhagen ApS (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Reelle ejere: Karl Oskar Bård, Thomas Arthur Rickard, Karl Oskar Bård (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2018-09-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Stiftere: Hobbyfilm Stockholm AB (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2018-09-18 tilføjes Vedtægter: 2018-09-18 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-07)