Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Oskar Bård | 08.12.2023 | 28.05.2024 | direktør |
Karl Oskar Bård | 21.06.2022 | 08.12.2023 | direktør |
Karl Oskar Bård | 25.01.2022 | 02.05.2022 | adm. dir |
Anne Sophie Hansen | 01.10.2020 | 25.01.2022 | adm. dir |
Thomas Arthur Rickard | 18.09.2018 | 01.10.2020 | direktør |