Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Lund Lebeck | 31.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Skovenborg | 21.03.2022 | 31.12.2023 | adm. dir |
Michael Thor Christensen | 24.08.2018 | 21.03.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Birke Reves | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Lauritsen | 31.10.2023 | formand |
Jens Lund Lebeck | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Birke Reves | 16.06.2022 | 30.10.2023 | formand |
Per Lauritsen | 14.06.2022 | 30.10.2023 | bestyrelsesmedlem |