Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kapital | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-17 tilføjes Direktion: Per Rohrmann Wesselhoff (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-04-17 fjernes Direktion: Helle Fuhrmann (direktør) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-03-04 tilføjes Binavne: Følsgaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-03 fjernes Binavne: Esrumvej ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-04 tilføjes Navne: COHERE Real Estate ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-03 fjernes Navne: Følsgaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-04 tilføjes Vedtægter: 2024-03-04 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-12 tilføjes Bestyrelse: Helene Følsgaard (formand) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-12 fjernes Bestyrelse: Anette Følsgaard (formand) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-11 fjernes Bestyrelse: Helene Følsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-12 tilføjes Direktion: Helle Fuhrmann (direktør) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-12-12 fjernes Direktion: Per Rohrmann Wesselhoff (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-12 tilføjes Navne: Følsgaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-11 fjernes Navne: A&C Følsgaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-12 tilføjes Vedtægter: 2023-12-12 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-11 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: Følsgaard Invest A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-11 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Følsgaard, Pernille Følsgaard, Helene Følsgaard, Therese Følsgaard (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Anette Følsgaard, Carsten Følsgaard (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-03 tilføjes Bestyrelse: Anette Følsgaard (formand) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-07-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Følsgaard (formand) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-02 fjernes Bestyrelse: Anette Følsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-03 fjernes Direktion: Jørn Pohl Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-30 tilføjes Direktion: Jørn Pohl Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-04-29 fjernes Direktion: Jørn Pohl Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-03-08 tilføjes Bestyrelse: Pernille Følsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen, eller af to medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-23 tilføjes Reelle ejere: Anette Følsgaard, Carsten Følsgaard (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-11-22 fjernes Reelle ejere: Carsten Følsgaard, Anette Følsgaard (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Jørn Pohl Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 fjernes Direktion: Per Rohrmann Wesselhoff (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-08-25 tilføjes Binavne: Esrumvej ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2022-08-22 tilføjes Navne: A&C Følsgaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-08-21 fjernes Navne: Esrumvej ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-22 tilføjes Vedtægter: 2022-08-22 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-05-18 tilføjes Legale ejere: Følsgaard Invest A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: A & C FØLSGAARD INVEST A/S (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Reelle ejere: Carsten Følsgaard, Anette Følsgaard (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-05-17 fjernes Reelle ejere: Anette Følsgaard, Carsten Følsgaard (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-29 tilføjes Binavne: Schal-Byg ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Legale ejere: A & C FØLSGAARD INVEST A/S (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-29 fjernes Legale ejere: SCHAL-BYG ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 fjernes Bestyrelse: Lars Skanvig Bramhelft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Bestyrelse: Helene Følsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2019-11-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-22 tilføjes Direktion: Per Rohrmann Wesselhoff (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-05-22 fjernes Direktion: Charlotte Hvid (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-08-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Skanvig Bramhelft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-08-23 tilføjes Direktion: Charlotte Hvid (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte - eller gennem deltagelse i andre selskaber - at drive virksomhed med finansiering, byggeri, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: SCHAL-BYG ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2018-08-23 tilføjes Navne: Esrumvej ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Anette Følsgaard, Carsten Følsgaard (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Stiftere: SCHAL-BYG ApS (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)