Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SCHAL-BYG ApS (CVR 15684348) | OPLØSTEFTERFUSION | 23.08.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S (CVR 43702203) | NORMAL | 11.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Følsgaard Invest A/S (CVR 39406284) | 18.05.2022 | 11.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
A & C FØLSGAARD INVEST A/S (CVR 19433544) | 29.04.2022 | 18.05.2022 | 100,00% | 100,00 % |
SCHAL-BYG ApS (CVR 15684348) | 23.08.2018 | 29.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |