Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-26 fjernes Bestyrelse: Rikke Sparre Klitten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Direktion: Jørn Erhardt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af træemballage (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-26 fjernes Navne: SALL SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK AKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af træemballage (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Træemballagefabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-14 fjernes Revisor: Christian Hørup Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et andet medlem af bestyrelsen eller en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Vedtægter: 2005-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-06-29)
Den 2005-01-16 tilføjes Bestyrelse: Michael Erhard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-16 tilføjes Direktion: Jørn Erhardt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-16 fjernes Direktion: Michael Erhard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Bestyrelse: Birgitte Kanne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 tilføjes Revisor: Christian Hørup Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-06-29)
Den 2001-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallvej 184, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-04 tilføjes Bestyrelse: Michael Erhard Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-04 fjernes Bestyrelse: Michael Erhard Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-04 tilføjes Direktion: Michael Erhard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-04 fjernes Direktion: Kresten Tage Ejvind Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Kresten Tage Ejvind Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Direktion: Hans Helge Møller Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Revisor: Holger Gry (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 fjernes Bestyrelse: Jørn Erhardt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Bestyrelse: Kresten Tage Ejvind Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Direktion: Herdis Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Bestyrelse: Per Erhard Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 fjernes Bestyrelse: Per Erhardt Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallvej 184, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-09-13 tilføjes Bestyrelse: Per Erhardt Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-09-13 tilføjes Direktion: Herdis Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-09-13 tilføjes Hovedbranche: Træemballagefabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-09-13 tilføjes Navne: SALL SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK AKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-09-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-09-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-09-13 tilføjes Revisor: Holger Gry (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1957-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1957-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)