Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive formueforvaltning | 03.05.2005 | 26.05.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.05.2008 | 26.05.2008 |
NORMAL | 13.09.1957 | 25.05.2008 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Fremstilling af træemballage (162400) | 01.01.2008 | 26.05.2008 |
Træemballagefabrikker (204000) | 13.09.1957 | 31.12.2007 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Christian Hørup Mikkelsen. | 17.01.2004 | 14.01.2007 |
DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB | 01.04.1996 | 17.01.2004 |
Holger Gry. | 13.09.1957 | 01.04.1996 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
60 | 13.09.1957 | 26.05.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
86961566 | 23.01.2000 | 22.08.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
SALL SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK AKTIESELSKAB | 13.09.1957 | 26.05.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et andet medlem af bestyrelsen eller en direktør | 03.05.2005 | 26.05.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |