Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Astrid Helene la Cour Christensen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bente Holmgaard Graversen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stefan Bille Hermann(virk.: 7) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Amund Tønnes(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen(virk.: 3) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bibi Henriksen Saugman(virk.: 3) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Hedebrandt(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Peter Svendsen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 5,88 % | 23,53 % |
Michael Bjørn Nellemann(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Morten Hesseldahl(virk.: 64) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,56 % |
Ulla Birk Tofte(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Damsbo(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0,91 % | 5,37 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
John Amund Tønnes | ||
Bente Holmgaard Graversen | 01.01.2007 | Agnetevej 19, 9000 Aalborg |
Lars Hedebrandt | 01.01.2007 | Plutonvej 56, 9210 Aalborg SØ |
Stefan Bille Hermann | 14.01.2012 | Ribegade 6, 2100 København Ø |
Bibi Henriksen Saugman | 30.05.2018 | Solhøjpark 19, 3520 Farum |
Astrid Helene la Cour Christensen | 30.06.2018 | L.I. Brandes Alle 9, 1956 Frederiksberg C |
Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen | 29.09.2018 | Rensdyrvej 1, 8270 Højbjerg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Peter Svendsen | 01.01.2007 | Krusevej 13, 9310 Vodskov |
Morten Hesseldahl | 01.01.2007 | Kystvej 8A, 3050 Humlebæk |
Ulla Birk Tofte | 31.12.2008 | Thorvaldsensvej 14, 1871 Frederiksberg C |
Michael Bjørn Nellemann | 01.09.2011 | Frydendalsvej 18, 1809 Frederiksberg C |
Mads Damsbo | 03.12.2012 | Nordre Frihavnsgade 99, 2100 København Ø |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Fonden Kunsthal Spritten - Center for Contemporary Art | 39732785 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.07.2018 | 0,16 (km) | Strandvejen 17, 9000 Aalborg | Kastetvej 2, 9000 Aalborg |
10.02.2022 | 0,00 (km) | Kastetvej 2, 9000 Aalborg | Kastetvej 2, 9000 Aalborg |
15.02.2022 | 0,20 (km) | Kastetvej 2, 9000 Aalborg | Strandvejen 19, 9000 Aalborg |
Fonden Kunsthal Spritten - Center for Contemporary Art. |
Sidst opdateret den 05.07.2022 og angivet som gældende fra 08.03.2022 (933 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN | 34668353 |
Fonden Kunsten Media | 38483056 |
Fonden Kunsthal Holmen Løgumkloster | 31129613 |
Fonden Kunsthal N | 44513404 |
Fonden Kunsthal Spritten - Center for Contemporary Art | 39732785 |
Fonden Kvadderkjær | 17510606 |
FONDEN KVINDER FOR FRED | 73572711 |
FONDEN KØBENHAVNS FORSKERBY SYMBION | 10498384 |
FONDEN KØBENHAVNS FORSKERPARK SYMBION | 10498384 |
FONDEN KØBENHAVNS SLAGTERLAUGS HUS | 13618402 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Helene la Cour Christensen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bente Holmgaard Graversen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Stefan Bille Hermann(virk.: 7) Formand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
John Amund Tønnes(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen(virk.: 3) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bibi Henriksen Saugman(virk.: 3) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lars Hedebrandt(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 34 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Peter Svendsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Michael Bjørn Nellemann(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Morten Hesseldahl(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 |
Ulla Birk Tofte(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mads Damsbo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
Pct. | 45 % | 0 % | 1 % | 5 % | 23 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Astrid Helene la Cour Christensen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 2 | 2 |
Bente Holmgaard Graversen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 1 | 5 |
Stefan Bille Hermann(virk.: 7) Formand | 3 | 2 | 1 | 1 |
John Amund Tønnes(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 19 | 6 | 0 | 2 |
Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen(virk.: 3) Dir. | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bibi Henriksen Saugman(virk.: 3) Dir. | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lars Hedebrandt(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 27 | 10 | 5 | 14 |
Pct. | 48 % | 18 % | 9 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Peter Svendsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 0 | 2 | 5 |
Michael Bjørn Nellemann(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 7 | 2 | 11 |
Morten Hesseldahl(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 11 | 1 | 33 |
Ulla Birk Tofte(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 0 | 8 |
Mads Damsbo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 58 | 20 | 5 | 58 |
Pct. | 41 % | 14 % | 4 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |