Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VA Ejendomsservice ApS. (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: PL BILER ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 18, 4241 Vemmelev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 18, 4241 Vemmelev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Tina Beck Larsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-15 fjernes Legale ejere: Peter Larsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Tina Beck Larsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-15 fjernes Reelle ejere: Peter Larsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 18, 4241 Vemmelev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-29 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Direktion: Peter Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af mekanisk værksted samt handel med brugte biler samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: Peter Larsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-29 tilføjes Navne: Vemmelev Auto ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Larsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Stiftere: Peter Larsen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-09)