Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peter Larsen | 29.06.2018 | 15.08.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VA Ejendomsservice ApS (CVR 32067999) | NORMAL | 10.12.2018 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
PL BILER ApS (CVR 31851092) | NORMAL | 10.12.2018 | 03.01.2019 | 100,00% | 100,00% |