Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Mousing | 03.09.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nikolaj Forsberg | 03.09.2020 | 06.10.2022 | direktør |
Jan Mousing | 05.07.2018 | 02.09.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Henrik Hebelstrup | 09.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Ollendorff Hede | 03.06.2024 | formand |
Rune Tarnø | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Gunnar Andreas Blennow | 31.05.2023 | 09.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Henrik Hebelstrup | 28.04.2021 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Forsberg | 01.10.2020 | 06.10.2022 | formand |
Jan Gerber | 01.10.2020 | 22.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Ollendorff Hede | 25.09.2019 | 02.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Henrik Hebelstrup | 08.10.2018 | 01.10.2020 | formand |
Peter Dybdahl Ollendorff Hede | 08.10.2018 | 25.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Mousing | 05.07.2018 | 28.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Gunnar Andreas Blennow | 05.07.2018 | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Henrik Hebelstrup | 05.07.2018 | 07.10.2018 | bestyrelsesmedlem |