Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Plantcarb Invest ApS (CVR 41586877) | NORMAL | 01.08.2020 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Plantcarb ApS (CVR 39705648) | NORMAL | 01.10.2020 | 06.10.2022 | formand |
Tinderbox Denmark A/S (CVR 21012505) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.08.2020 | 10.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
SELSKABET AF 25. JANUAR 2008 A/S (CVR 17610309) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.03.2004 | 18.01.2012 | bestyrelse |
DISPONETIC ApS (CVR 26411963) | TVANGSOPLØST | 02.01.2002 | 06.11.2003 | bestyrelse |
ATEX MEDIA COMMAND A/S (CVR 18493888) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.06.1998 | 04.12.2000 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
XAI Group ApS (CVR 44779455) | NORMAL | 12.04.2024 | direktør |
Forsberg & Co ApS (CVR 43869892) | NORMAL | 17.02.2023 | direktør |
Kidsdeluxe ApS (CVR 40968385) | NORMAL | 28.11.2019 | direktør |
Kidsonline ApS (CVR 40963278) | NORMAL | 20.11.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Hegner & Forsberg ApS (CVR 43641093) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.11.2022 | 17.05.2023 | direktør |
Hegner og Forsberg Holding ApS (CVR 43635204) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.11.2022 | 17.05.2023 | direktør |
Plantcarb ApS (CVR 39705648) | NORMAL | 03.09.2020 | 06.10.2022 | direktør |
Tinderbox Denmark A/S (CVR 21012505) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.08.2020 | 10.09.2021 | direktør |
NOTORIUS ApS (CVR 31089298) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.01.2008 | 29.08.2012 | direktion |
LASTBILNETTET ApS (CVR 29183600) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.11.2005 | 08.02.2008 | adm. dir |
SELSKABET AF 25. JANUAR 2008 A/S (CVR 17610309) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.12.2003 | 18.01.2012 | direktion |
DISPONETIC ApS (CVR 26411963) | TVANGSOPLØST | 02.01.2002 | 25.08.2008 | direktion |
JANITEC ApS (CVR 26307139) | TVANGSOPLØST | 20.12.2001 | 25.08.2008 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Forsberg | 35,29 % | 35,29 % | 35,29 % | 41,18 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Forsberg (antal: 17) | 6 | 7 | 3 | 1 |
Pct. | 35 % | 41 % | 18 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Forsberg (antal: 28) | 6 | 13 | 8 | 1 |
Pct. | 21 % | 46 % | 29 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |