Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-02-21 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: gvr@p-bolvig.dk (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovvasen 9, 4983 Dannemare (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Direktion: Gustav Erik von Rosen (direktør) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af lokaler og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Legale ejere: Gustav Erik von Rosen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-06-28 tilføjes Navne: Bolvig Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Reelle ejere: Gustav Erik von Rosen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2018-06-28 tilføjes Stiftere: Gustav Erik von Rosen (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-28)