Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Bestyrelse | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venøvænget 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: bo.rixen@9altitudes.com (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2018-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2022-09-07 tilføjes Bestyrelse: Bo Nyby Rixen (formand) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-07 fjernes Bestyrelse: Knud Hallas Beer (formand) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 fjernes Bestyrelse: Bo Nyby Rixen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: JBJ21 ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Econocap Holding ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-05-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 tilføjes Bestyrelse: Bo Nyby Rixen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2018-09-23 fjernes Bestyrelse: Bo Nyby Rixen (formand) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2018-06-27 tilføjes Bestyrelse: Bo Nyby Rixen (formand) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-27 tilføjes Direktion: Bo Nyby Rixen (direktør) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-27 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: RIXEN ApS, JCJ HOLDING ApS, JP CONSULT ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-06-27 tilføjes Navne: Econocap Holding ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-06-27 tilføjes Reelle ejere: Bo Nyby Rixen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Stiftere: RIXEN ApS, JP CONSULT ApS, JCJ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, af bestyrelsesformanden og to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-28)