Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Nyby Rixen | 07.09.2022 | formand |
Jens Peter Hervil | 27.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Schjeldahl Jensen | 27.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Hallas Beer | 24.09.2018 | 07.09.2022 | formand |
Bo Nyby Rixen | 24.09.2018 | 06.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Nyby Rixen | 27.06.2018 | 23.09.2018 | formand |