Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Rosendahl Rasmussen | 01.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Fynboe | 21.12.2021 | 01.06.2023 | direktør |
Rune Bech Kjældgaard | 25.04.2019 | 21.12.2021 | direktør |
Steen Jørgensen | 22.06.2018 | 21.12.2021 | direktør |
Erik Godtfredsen | 22.06.2018 | 25.04.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Bjerring | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Fynboe | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Otto Johannes Christensen | 21.12.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kristiansen | 05.05.2021 | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Zaar Søndergaard | 02.06.2020 | 05.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Vivi Sørensen | 12.07.2019 | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Robert Andersen | 12.07.2019 | 21.12.2021 | formand |
Søren Holm | 09.10.2018 | 12.07.2019 | formand |
Steen Jørgensen | 22.06.2018 | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Søndergaard Pedersen | 22.06.2018 | 02.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Robert Andersen | 22.06.2018 | 11.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Vivi Sørensen | 22.06.2018 | 09.10.2018 | bestyrelsesmedlem |