Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-22 tilføjes Legale ejere: PENK INVEST ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-22 fjernes Legale ejere: PENK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buen 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-17 tilføjes Direktion: Thomas Bøgholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Anders Christian Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-17 tilføjes Vedtægter: 2022-03-17 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-15 tilføjes Legale ejere: PENK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2022-03-15 fjernes Legale ejere: Pynten Holding ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-14 fjernes Legale ejere: PENK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bøgholm, Jon Stefansson (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bleggaardsgade 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-09-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-28 fjernes Reelle ejere: Anders Christian Sørensen, Mona Michaelsen, Thomas Bøgholm, Jon Stefansson (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2018-09-07 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bleggaardsgade 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-06-13 tilføjes Direktion: Anders Christian Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke for udvikling, bebyggelse, udlejning og salg af ejendommene beliggende matrikelnr. 1k, Bolteskov By, Ringe, og matrikelnr. 1h, Bolteskov By, Ringe samt den til ejendommene hørende udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-13 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Legale ejere: PENK EJENDOMME ApS, Pynten Holding ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-06-13 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Golfparken, Ringe ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Sørensen, Mona Michaelsen, Thomas Bøgholm, Jon Stefansson (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-06-13 tilføjes Stiftere: Pynten Holding ApS, PENK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-06-13 tilføjes Vedtægter: 2018-06-13 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-14)