Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hjemmeside | Vedtægter | Kapital | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIBLIOTEKSPARKEN A/S. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Skovgaard Klingbeil (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-15 fjernes Bestyrelse: Hans Vermeeren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-15 tilføjes Direktion: Anders Skovgaard Klingbeil (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-15 fjernes Direktion: Hans Vermeeren (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-11-08 tilføjes Hjemmeside: am.properties@patrizia.ag (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-06-27 tilføjes Bestyrelse: Hans Vermeeren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-06-27 fjernes Bestyrelse: Louise Hertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Hans Vermeeren (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-06-27 fjernes Direktion: Louise Hertz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Matzen Drachmann (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 fjernes Bestyrelse: Keld Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-15 fjernes Bestyrelse: Nathalie Marion-Denise Winkelmann (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 tilføjes Bestyrelse: Keld Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-05-20 fjernes Bestyrelse: Rikke Lykke Talchow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Direktion: Louise Hertz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-05-20 fjernes Direktion: Rikke Lykke Talchow (direktør) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-05-25 tilføjes Bestyrelse: Rikke Lykke Talchow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-05-25 tilføjes Direktion: Rikke Lykke Talchow (direktør) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som akkvisitionsselskab for en alternativ investeringsfond, herunder at erhverve og besidde kapitalandele i datterselskaber, som driver virksomhed med at købe og besidde fast ejendom, og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-25 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Legale ejere: PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2018-05-25 tilføjes Navne: PADK B1 ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Stiftere: PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-25)