Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Riis-Kofoed | 01.01.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Thygesen Trane | 16.05.2018 | 01.01.2021 | adm. dir |
Rasmus Bundgaard | 13.04.2018 | 16.05.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Thygesen Trane | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Riis-Kofoed | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Øland | 15.05.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Bundgaard | 13.04.2018 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Rovsing | 13.04.2018 | 15.05.2018 | formand |
Jan Øland | 13.04.2018 | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |