Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Øland Consult & Coaching ApS (CVR 28497903) | NORMAL | 02.03.2005 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Reel Invest 3 P/S (CVR 44442205) | NORMAL | 17.11.2023 | formand |
Reel Invest II P/S (CVR 39565862) | NORMAL | 15.05.2018 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
reel invest I p/s (CVR 36691840) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.02.2019 | 26.02.2021 | formand |
Reel Invest II P/S (CVR 39565862) | NORMAL | 13.04.2018 | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET BOLIGEFTERSYN ApS (CVR 30175204) | NORMAL | 15.08.2017 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Domutech A/S (CVR 35047301) | NORMAL | 15.08.2017 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
RIMECO FINANCE AKTIESELSKAB (CVR 34593566) | NORMAL | 09.11.2016 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gefion Group Holdco III A/S (CVR 55660018) | NORMAL | 07.11.2016 | 20.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
RIMECO AKTIESELSKAB (CVR 34593485) | NORMAL | 04.11.2016 | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Boliga Gruppen A/S (CVR 25078780) | NORMAL | 21.04.2016 | 25.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
PP CAPITAL HOLDING A/S (CVR 35206027) | NORMAL | 22.02.2016 | 14.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 35415785) | NORMAL | 22.02.2016 | 14.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
reel invest I p/s (CVR 36691840) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.03.2015 | 24.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Boliga Ejendomskreditselskab A/S (CVR 36493593) | NORMAL | 05.03.2015 | 24.10.2018 | næstformand |
ASTERISK & CO. A/S (CVR 29615942) | NORMAL | 30.11.2012 | 06.09.2016 | formand |
INNOVATION & CO. ApS (CVR 19651487) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2006 | 28.05.2010 | bestyrelse |
KRISTENSEN PROPERTIES A/S (CVR 20438401) | NORMAL | 29.10.2002 | 23.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Øland Consult & Coaching ApS (CVR 28497903) | NORMAL | 11.09.2017 | 03.07.2018 | direktør |
Øland Consult & Coaching ApS (CVR 28497903) | NORMAL | 02.03.2005 | 01.09.2017 | direktør |
ØLAND CONSULT ApS (CVR 28497954) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.03.2005 | 15.11.2010 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Øland | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jan Øland (antal: 18) | 14 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 78 % | 0 % | 17 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Øland (antal: 24) | 17 | 3 | 2 | 2 |
Pct. | 71 % | 13 % | 8 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
ØLAND CONSULT ApS (CVR 28497954) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-11-15 | 2011-02-28 | likvidator |