Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RME ApS. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Daniel Evar (direktør) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: Daniel Evar (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Navne: DE Brøndby ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Daniel Evar (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Stiftere: Daniel Evar (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)