Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Kapital | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-12 tilføjes Direktion: Daniel Lewy Juul (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-12 fjernes Direktion: Mogens Ullerup Kjær (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Direktion: Mogens Ullerup Kjær (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 fjernes Direktion: Daniel Lewy Juul (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Navne: Global Sales Partner ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-10 fjernes Navne: Global Sales Partner A/S (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Vedtægter: 2023-10-11 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 fjernes Bestyrelse: Daniel Lewy Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Nobea ApS. (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-16 tilføjes Vedtægter: 2022-06-16 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2022-06-16 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Martin Basse (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-09 tilføjes Bestyrelse: Mogens Ullerup Kjær (formand) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-08 fjernes Bestyrelse: Flemming Heegaard (formand) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-08-02 tilføjes Bestyrelse: Daniel Lewy Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-02 fjernes Bestyrelse: Stefan Krumbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-09 tilføjes Vedtægter: 2021-08-09 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 22, 5610 Assens (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-02 tilføjes Direktion: Daniel Lewy Juul (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Mogens Ullerup Kjær (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-07-30 tilføjes Legale ejere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-30 fjernes Legale ejere: Krumbaek Invest ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-29 fjernes Legale ejere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Basse, Mogens Ullerup Kjær (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-07-29 fjernes Reelle ejere: Mogens Ullerup Kjær, Martin Basse (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-27 tilføjes Bestyrelse: Stefan Krumbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-04-22 fjernes Bestyrelse: Martin Basse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 tilføjes Legale ejere: Krumbaek Invest ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-03-05 tilføjes Vedtægter: 2021-03-05 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-12-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Heegaard (formand) (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Mogens Ullerup Kjær (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Martin Basse (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 22, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Ullerup Kjær (formand) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-09-07 tilføjes Legale ejere: Daniel Lewy Juul (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 22, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 184, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-08-27 tilføjes Bestyrelse: Mogens Ullerup Kjær (formand) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-08-27 tilføjes Direktion: Martin Basse (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-08-27 fjernes Direktion: Mogens Ullerup Kjær (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-08-27 tilføjes Legale ejere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2020-08-26 fjernes Legale ejere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-08-27 tilføjes Navne: Global Sales Partner A/S (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-08-26 fjernes Navne: Sales Partners ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-27 tilføjes Vedtægter: 2020-08-27 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 fjernes Direktion: Martin Basse (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 184, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Navne: Sales Partners ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-01-21 fjernes Navne: Yourpay Sales Partners ApS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Vedtægter: 2019-01-22 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-11-08 tilføjes Legale ejere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2018-11-07 fjernes Legale ejere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-11-08 tilføjes Reelle ejere: Mogens Ullerup Kjær, Martin Basse (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2018-11-07 fjernes Reelle ejere: Mogens Ullerup Kjær, Martin Basse (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedgade 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 184, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Navne: Yourpay Sales Partners ApS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-08-14 fjernes Navne: Nordica Pay ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-07 tilføjes Navne: Nordica Pay ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-06 fjernes Navne: NPE III ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-08-07 tilføjes Vedtægter: 2018-08-07 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 fjernes Binavne: nordicapay.com ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Binavne: nordicapay.com ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde betalingsløsninger og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-08-07 tilføjes Direktion: Mogens Ullerup Kjær (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Martin Basse (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Mogens Ullerup Kjær (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 184, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-04-12 tilføjes Direktion: Martin Basse (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, finansierings- og rådgivningsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-12 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Legale ejere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Navne: NPE III ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-04-12 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-04-12 tilføjes Stiftere: Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-04-12 tilføjes Vedtægter: 2018-04-12 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-17)