Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Lewy Juul | 12.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Ullerup Kjær | 11.10.2023 | 12.10.2023 | direktør |
Daniel Lewy Juul | 02.08.2021 | 11.10.2023 | direktør |
Mogens Ullerup Kjær | 01.12.2020 | 02.08.2021 | direktør |
Martin Basse | 27.08.2020 | 01.12.2020 | direktør |
Mogens Ullerup Kjær | 07.08.2018 | 27.08.2020 | direktør |
Martin Basse | 12.04.2018 | 10.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Heegaard | 09.08.2021 | 11.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ullerup Kjær | 09.08.2021 | 11.10.2023 | formand |
Daniel Lewy Juul | 02.08.2021 | 11.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Krumbæk | 27.04.2021 | 02.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ullerup Kjær | 01.12.2020 | 08.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Heegaard | 01.12.2020 | 08.08.2021 | formand |
Martin Basse | 27.08.2020 | 22.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Heegaard | 27.08.2020 | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ullerup Kjær | 27.08.2020 | 30.11.2020 | formand |