Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Ejerskaber | ||||
xbrl | Direktion | Bibranche | Formål | ||||
Legale ejere | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellidavej 20, 2500 Valby (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@deas.dk (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-17 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-16 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Arresøvej 8, Risskov ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET ARRESØ ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-08 tilføjes Direktion: Frederik Kock (direktør) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 fjernes Direktion: Maria Udengaard Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 tilføjes Direktion: Maria Udengaard Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-04-28 fjernes Direktion: Niklas Benjamin Winther Kejlskov (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2021-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Direktion: Niklas Benjamin Winther Kejlskov (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2021-12-21 fjernes Direktion: Michael Storgaard (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: Denmark Residentials ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: Nordstern Projekt ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 19, 8520 Lystrup (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-07 tilføjes Direktion: Jan Aarestrup (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-05-07 fjernes Direktion: Flemming Viktor Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-07 tilføjes Legale ejere: Nordstern Projekt ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-05-07 fjernes Legale ejere: Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-07 fjernes Reelle ejere: Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Michael Storgaard (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-09-25 tilføjes Direktion: Flemming Viktor Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-09-25 fjernes Direktion: Per Henning Flattum (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-07-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: SCANDINAVIAN PROPERTY LTD (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-17 tilføjes Legale ejere: SCANDINAVIAN PROPERTY LTD (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-01-17 fjernes Legale ejere: Flemming Viktor Andersen, ASV Risskov Holding ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: ASV Risskov Holding ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Per Henning Flattum (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Henning Flattum (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 19, 8520 Lystrup (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølbakvej 5, 8520 Lystrup (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-01-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2018-12-14 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-03-29 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2018-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølbakvej 5, 8520 Lystrup (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-03-28 tilføjes Direktion: Per Henning Flattum (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2018-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr. nr. 6 lk Vejlby By, Ellevang, beliggende Arresøvej 10, 8240 Risskov. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Per Henning Flattum, Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2018-03-28 tilføjes Navne: ASV 10 ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Per Henning Flattum, Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Stiftere: Per Henning Flattum, Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-28)