Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Kock | 08.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Udengaard Johansen | 28.04.2023 | 08.03.2024 | adm. dir |
Niklas Benjamin Winther Kejlskov | 21.12.2021 | 28.04.2023 | direktør |
Jan Aarestrup | 07.05.2021 | 21.12.2021 | direktør |
Michael Storgaard | 01.10.2020 | 21.12.2021 | direktør |
Flemming Viktor Andersen | 25.09.2020 | 07.05.2021 | direktør |
Per Henning Flattum | 28.03.2018 | 25.09.2020 | direktør |