Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Diab Fuad Awad Diab | 24.01.2018 | |
Ismail Nawwaf Ismail Khudair | 24.01.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ismail Nawwaf Ismail Khudair | 18.02.2018 | 31.08.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Diab Fuad Awad Diab | 24.01.2018 | 18.02.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ismail Nawwaf Ismail Khudair | 24.01.2018 | 17.02.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
D&N Transport ApS (CVR 39278421) | NORMAL | 24.01.2018 | 100,00% | 100,00% |