Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anett Madsen | 23.10.2019 | 16.12.2022 | direktør |
Jack Møller | 01.09.2018 | 23.10.2019 | direktør |
Steen Jensen | 22.12.2017 | 16.12.2022 | direktør |
Anne Katrine Sellebjerg Nielsen | 22.12.2017 | 23.10.2019 | direktør |
Flemming Schmidt | 22.12.2017 | 01.09.2018 | direktør |