Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-05 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker, Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Direktion: Jørn Tækker (direktør) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og drive ejendomme. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-02 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Molsgade 4 ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Stiftere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Vedtægter: 2018-01-02 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-05)