Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stig Jonas Winqvist | 13.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Robert Williams | 29.12.2017 | 13.07.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stig Jonas Winqvist | 13.07.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bjørn Korterman | 03.08.2020 | 05.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tina Majgård Moltke-Leth | 13.07.2018 | 03.08.2020 | bestyrelsesmedlem |