Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ICG Komplementar ApS (CVR 37304468) | NORMAL | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
The Tech Collective A/S (CVR 41560517) | NORMAL | 25.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tech Collective Data & Analytics A/S (CVR 43565737) | NORMAL | 07.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
ICG MSP Holding ApS (CVR 39203227) | NORMAL | 26.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Implement Sverige Holding 15 ApS (CVR 39203812) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2018 | 01.07.2019 | direktør |
Implement Sverige Holding 14 ApS (CVR 39203758) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2018 | 26.06.2019 | direktør |
Implement Sverige Holding 9 ApS (CVR 39203588) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2018 | 24.06.2019 | direktør |
ICG DAB Holding ApS (CVR 39203707) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 19.12.2018 | direktør |
ICG MASI Holding ApS (CVR 39203596) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 03.12.2018 | direktør |
ICG LIMO Holding ApS (CVR 39203480) | NORMAL | 29.12.2017 | 26.11.2018 | direktør |
Implement Sverige Holding 9 ApS (CVR 39203588) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 23.11.2018 | direktør |
Implement Sverige Holding 14 ApS (CVR 39203758) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 23.11.2018 | direktør |
Implement Sverige Holding 15 ApS (CVR 39203812) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 23.11.2018 | direktør |
ICG EKA Holding ApS (CVR 39203545) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 15.11.2018 | direktør |
ICG GUSM Holding ApS (CVR 39203634) | NORMAL | 29.12.2017 | 15.11.2018 | direktør |
ICG ANHU Holding ApS (CVR 39203677) | NORMAL | 29.12.2017 | 15.11.2018 | direktør |
ICG JPE Holding ApS (CVR 39203464) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 24.10.2018 | direktør |
ICG JOWI Holding ApS (CVR 39203405) | NORMAL | 29.12.2017 | 13.07.2018 | direktør |
ICG ANAD Holding APS (CVR 39203278) | NORMAL | 29.12.2017 | 29.06.2018 | direktør |
ICG MSP Holding ApS (CVR 39203227) | NORMAL | 29.12.2017 | 26.04.2018 | direktør |
ICG HBRH Holding ApS (CVR 39203324) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.12.2017 | 26.04.2018 | direktør |
ICG AREH Holding ApS (CVR 39203391) | NORMAL | 29.12.2017 | 26.04.2018 | direktør |
PARTNERS AF 1.03.2007 APS (CVR 30346653) | NORMAL | 13.08.2014 | 07.10.2015 | direktør |
EPINION P/S (CVR 25638670) | NORMAL | 13.08.2014 | 07.10.2015 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
David Robert Williams | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
David Robert Williams (antal: 21) | 12 | 0 | 8 | 1 |
Pct. | 57 % | 0 % | 38 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
David Robert Williams (antal: 26) | 4 | 20 | 2 | 0 |
Pct. | 15 % | 77 % | 8 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |